Ausschussmitglieder |
Brenner, Johann | CSU | CSU BZA-Mitglied | BZA-Mitglied | 16.12.2003 | 23.09.2020 | von 16.12.2003 bis 23.09.2020 | |
Brenner, Johann | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | 24.09.2020 | | von 24.09.2020 | |
Einödshofer, Christine | | Vorsitz | Vorsitz | 01.05.2008 | 23.09.2020 | von 01.05.2008 bis 23.09.2020 | |
Ettl, Konrad | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | 16.12.2003 | 30.04.2008 | von 16.12.2003 bis 30.04.2008 | |
Huber-Nischler, Martina | FW | FW 1. stv. Vorsitzende | 1. stv. Vorsitzende | 05.06.2014 | 23.09.2020 | von 05.06.2014 bis 23.09.2020 | |
Knott, Sebastian, Dr. | CSU | CSU BZA-Mitglied | BZA-Mitglied | 14.05.2014 | | von 14.05.2014 | |
Pfaffenzeller, Otto | FW | FW 1. stv. Vorsitzender | 1. stv. Vorsitzender | 01.05.2008 | 13.05.2014 | von 01.05.2008 bis 13.05.2014 | |
Steenman, Maria | SPD | SPD 1. stv. Vorsitzende | 1. stv. Vorsitzende | 16.12.2003 | 30.04.2008 | von 16.12.2003 bis 30.04.2008 | |
Knott, Sebastian, Dr. | CSU | CSU Schriftführer | Schriftführer | 01.05.2008 | 13.05.2014 | von 01.05.2008 bis 13.05.2014 | |
Off, Tobias | JU | JU BZA-Mitglied | BZA-Mitglied | 24.09.2020 | | von 24.09.2020 | |
Fahn, Friedrich | CSU | CSU 2. stv. Vorsitzender | 2. stv. Vorsitzender | 16.12.2003 | 30.04.2008 | von 16.12.2003 bis 30.04.2008 | |
Pluzny, Michael | CSU | CSU Schriftführer | Schriftführer | 05.06.2014 | | von 05.06.2014 | |
Deutscher, Joachim | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 16.12.2003 | 13.05.2014 | von 16.12.2003 bis 13.05.2014 | |
Rahm, Reinhard | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 16.12.2003 | 30.04.2008 | von 16.12.2003 bis 30.04.2008 | |
Blank, Felix Tobias | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN BZA-Mitglied | BZA-Mitglied | 24.09.2020 | | von 24.09.2020 | |
Fahn, Friedrich | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 15.10.2009 | von 01.05.2008 bis 15.10.2009 | |
Hentschel, Ina Gabriele | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 16.12.2003 | 30.04.2008 | von 16.12.2003 bis 30.04.2008 | |
Kuttenreich, Paula | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN BZA-Mitglied | BZA-Mitglied | 14.05.2014 | | von 14.05.2014 | |
Scholz, Norbert | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 13.05.2014 | von 01.05.2008 bis 13.05.2014 | |
Wöhrl, Barbara | FW | FW BZA-Mitglied | BZA-Mitglied | 24.09.2020 | | von 24.09.2020 | |
Kunz, Karl, Dr. | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 08.06.2011 | 13.05.2014 | von 08.06.2011 bis 13.05.2014 | |
Pfaffenzeller, Otto | FW | FW Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 16.12.2003 | 30.04.2008 | von 16.12.2003 bis 30.04.2008 | |
Pluzny, Michael | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 14.05.2014 | 04.06.2014 | von 14.05.2014 bis 04.06.2014 | |
Seitz, Andreas | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 16.12.2003 | 14.04.2011 | von 16.12.2003 bis 14.04.2011 | |
Weber, Bernd | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 16.12.2003 | 30.04.2008 | von 16.12.2003 bis 30.04.2008 | |
Zitzl, Susanne | AFD | AFD BZA-Mitglied | BZA-Mitglied | 24.09.2020 | | von 24.09.2020 | |
Lang, Kerstin | SPD | SPD BZA-Mitglied | BZA-Mitglied | 24.09.2020 | | von 24.09.2020 | |
Pögl, Franz | CSU | CSU BZA-Mitglied | BZA-Mitglied | 14.05.2014 | 09.05.2017 | von 14.05.2014 bis 09.05.2017 | |
Wittmann, Gerd | FW | FW Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 03.12.2009 | von 01.05.2008 bis 03.12.2009 | |
Froschmeir, Stefan | CSU | CSU BZA-Mitglied | BZA-Mitglied | 14.05.2014 | 23.09.2020 | von 14.05.2014 bis 23.09.2020 | |
Lang, Anna | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 20.02.2014 | von 01.05.2008 bis 20.02.2014 | |
Münch, Demis Jürgen | SPD | SPD BZA-Mitglied | BZA-Mitglied | 24.09.2020 | | von 24.09.2020 | |
Fahn, Friedrich | CSU | CSU BZA-Mitglied | BZA-Mitglied | 14.05.2014 | 23.09.2020 | von 14.05.2014 bis 23.09.2020 | |
Scheuerer, Roland, Dr. | SPD | SPD BZA-Mitglied | BZA-Mitglied | 27.07.2017 | 23.09.2020 | von 27.07.2017 bis 23.09.2020 | |
Scheuerer, Roland, Dr. | SPD | SPD 1. stv. Vorsitzender | 1. stv. Vorsitzender | 24.09.2020 | | von 24.09.2020 | |
Rammler, Martina | CSU | CSU BZA-Mitglied | BZA-Mitglied | 23.06.2017 | 23.09.2020 | von 23.06.2017 bis 23.09.2020 | |
Terhorst, Konrad | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 16.12.2003 | 29.07.2010 | von 16.12.2003 bis 29.07.2010 | |
Würflein, Michael | ÖDP | ÖDP BZA-Mitglied | BZA-Mitglied | 28.03.2018 | | von 28.03.2018 | |
Christ, Christian | | BZA-Mitglied | BZA-Mitglied | 09.12.2022 | | von 09.12.2022 | |
Güven, Eva | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 13.05.2014 | von 01.05.2008 bis 13.05.2014 | |
Ingelfinger, Evelyn | BGI | BGI BZA-Mitglied | BZA-Mitglied | 26.04.2017 | 08.12.2022 | von 26.04.2017 bis 08.12.2022 | |
Kollmeyer, Wolfgang | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 16.12.2003 | 05.04.2006 | von 16.12.2003 bis 05.04.2006 | |
Neuenfeldt, Sven, Dipl.Verwaltungswirt | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 05.04.2006 | 30.04.2008 | von 05.04.2006 bis 30.04.2008 | |
Böck, Martin | DIE LINKE | DIE LINKE BZA-Mitglied | BZA-Mitglied | 25.02.2022 | | von 25.02.2022 | |
Pojda, Regina | DIE LINKE | DIE LINKE BZA-Mitglied | BZA-Mitglied | 24.09.2020 | 15.12.2021 | von 24.09.2020 bis 15.12.2021 | |
Wolf, Roland, Dr.oec.publ | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 16.12.2003 | 30.04.2008 | von 16.12.2003 bis 30.04.2008 | Behindertenbeauftragter | Behindertenbeauftragter |
Off, Gabriele | CSU | CSU BZA-Mitglied | BZA-Mitglied | 15.10.2009 | | von 15.10.2009 | |
Pojda, Regina | DIE LINKE | DIE LINKE Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 13.05.2014 | von 01.05.2008 bis 13.05.2014 | |
Huber-Nischler, Klaus | FW | FW Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 16.12.2003 | 30.04.2008 | von 16.12.2003 bis 30.04.2008 | |
Schecklmann, Peter | REP | REP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 13.05.2014 | von 01.05.2008 bis 13.05.2014 | |
Vosswinkel, Christian | UWG | UWG BZA-Mitglied | BZA-Mitglied | 24.09.2020 | | von 24.09.2020 | |
Wagner, Norbert | SPD | SPD BZA-Mitglied | BZA-Mitglied | 29.07.2010 | 24.05.2017 | von 29.07.2010 bis 24.05.2017 | |
Günther, Christine | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 21.02.2014 | 03.12.2015 | von 21.02.2014 bis 03.12.2015 | |
Hieblinger, Helga, Studienassessorin | SPD | SPD BZA-Mitglied | BZA-Mitglied | 04.12.2015 | 23.09.2020 | von 04.12.2015 bis 23.09.2020 | |
Lang, Hans-Joachim | SPD | SPD BZA-Mitglied | BZA-Mitglied | 16.12.2003 | 23.09.2020 | von 16.12.2003 bis 23.09.2020 | |
Huber-Nischler, Martina | FW | FW Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.12.2009 | 04.06.2014 | von 03.12.2009 bis 04.06.2014 | |
Pfaffenzeller, Otto | FW | FW BZA-Mitglied | BZA-Mitglied | 14.05.2014 | 23.09.2020 | von 14.05.2014 bis 23.09.2020 | |
Vosswinkel, Christian | UWG | UWG BZA-Mitglied | BZA-Mitglied | 01.05.2008 | 27.03.2018 | von 01.05.2008 bis 27.03.2018 | |
Maurer, Alfred | BGI | BGI BZA-Mitglied | BZA-Mitglied | 14.05.2014 | 26.04.2017 | von 14.05.2014 bis 26.04.2017 | |