Ausschussmitglieder |
Bauer, Christine | | BZA-Mitglied | BZA-Mitglied | 14.05.2014 | | von 14.05.2014 |
Hoffmann, Franz | CSU | CSU BZA-Mitglied | BZA-Mitglied | | | |
Weisberger, Michael | UWG | UWG 1. stv. Vorsitzende | 1. stv. Vorsitzende | | 13.05.2014 | bis 13.05.2014 |
Kraus, Michael | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | | | |
Mödl, Peter | CSU | CSU Schriftführer | Schriftführer | 14.05.2014 | | von 14.05.2014 |
Schallerer, Klaus | CSU | CSU Schriftführer | Schriftführer | | 13.05.2014 | bis 13.05.2014 |
Ammler, Michael | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 13.05.2014 | bis 13.05.2014 |
Petz, Josef | CSU | CSU BZA-Mitglied | BZA-Mitglied | 14.05.2014 | | von 14.05.2014 |
Bauer, Jasmine | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 13.05.2014 | bis 13.05.2014 |
Müller, Georgine | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN BZA-Mitglied | BZA-Mitglied | 14.05.2014 | | von 14.05.2014 |
Krasselt, Gerlinde | CSU | CSU BZA-Mitglied | BZA-Mitglied | | | |
Schredl, Claudia | FW | FW BZA-Mitglied | BZA-Mitglied | 12.05.2014 | | von 12.05.2014 |
Graßl, Hubert | FW | FW Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 13.05.2014 | bis 13.05.2014 |
Kern, Michael, Dr. | CSU | CSU BZA-Mitglied | BZA-Mitglied | 16.04.2015 | | von 16.04.2015 |
Lang, Walter | SPD | SPD BZA-Mitglied | BZA-Mitglied | 04.12.2014 | | von 04.12.2014 |
Schreiner, Rolf | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 14.05.2014 | 31.12.2014 | von 14.05.2014 bis 31.12.2014 |
Schlittenlohr, Helmut | SPD | SPD 1. stv. Vorsitzender | 1. stv. Vorsitzender | | | |
Hofmaier, Franz | ÖDP | ÖDP BZA-Mitglied | BZA-Mitglied | 27.10.2017 | | von 27.10.2017 |
Müller, Horst | ÖDP | ÖDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 13.05.2014 | bis 13.05.2014 |
Picker, Johannes | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 22.10.2014 | bis 22.10.2014 |
Fahrmeier, Gerhard-Klaus | SPD | SPD BZA-Mitglied | BZA-Mitglied | | | |
Schrödl, Werner | DIE LINKE | DIE LINKE Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 13.05.2014 | bis 13.05.2014 |
Hensel-Grosch, Cosima | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN BZA-Mitglied | BZA-Mitglied | 14.05.2014 | | von 14.05.2014 |
Köstler, Raimund | ÖDP | ÖDP BZA-Mitglied | BZA-Mitglied | 12.05.2014 | 26.10.2017 | von 12.05.2014 bis 26.10.2017 |