Gremium | Partei/Wählergruppe | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ausschussmitglieder | ||||||
Bezirksausschuss XII-Münchener Straße | CSU | CSU BZA-Mitglied | BZA-Mitglied | 01.05.2008 | 23.09.2020 | von 01.05.2008 bis 23.09.2020 |
Bezirksausschuss V-Südwest | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 16.12.2003 | 30.04.2008 | von 16.12.2003 bis 30.04.2008 |