|
Leininger, Barbara | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Höbusch, Christian | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Kleine, Petra | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende | 01.05.2004 | 30.04.2020 | von 01.05.2004 bis 30.04.2020 |
Kleine, Petra | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Krumwiede, Agnes | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Kürten, Stephanie | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2020 | 31.07.2024 | von 01.05.2020 bis 31.07.2024 |
Segerer, Maria | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Semle, Jochen | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Spaeth, Christoph, Dr. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Leininger, Barbara | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Fraktionsvorsitzende | stv. Fraktionsvorsitzende | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Ebner, Rupert, Dr. | | Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2014 | 31.08.2014 | von 01.05.2014 bis 31.08.2014 |
Höbusch, Christian | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Lauer, Christoph, Dr. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.09.2014 | 30.04.2020 | von 01.09.2014 bis 30.04.2020 |
Wegener-Hüssen, Angelika | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2002 | 30.04.2014 | von 01.05.2002 bis 30.04.2014 |
Leininger, Barbara | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2002 | 30.04.2014 | von 01.05.2002 bis 30.04.2014 |
Okorafor, Henry | GLI | GLI Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2014 | 02.02.2015 | von 01.05.2014 bis 02.02.2015 |