Weitere Mitglieder |
Kommission Quartiersentwicklung Piusviertel | SPD | SPD Vertreter | Vertreter | 14.05.2004 | 21.10.2004 | von 14.05.2004 bis 21.10.2004 | |
Kommission Quartiersentwicklung Piusviertel | SPD | SPD Weiteres Mitglied | Weiteres Mitglied | 21.10.2004 | 25.07.2013 | von 21.10.2004 bis 25.07.2013 | Wander-Verein Pius Ingolstadt e.V. | Wander-Verein Pius Ingolstadt e.V. |
Kommission Quartiersentwicklung Piusviertel | SPD | SPD Weiteres Mitglied | Weiteres Mitglied | 17.06.2015 | | von 17.06.2015 | Wander-Verein Pius Ingolstadt | Wander-Verein Pius Ingolstadt |