Weitere Mitglieder |
Feuerwehrkommission | | Weiteres Mitglied | Weiteres Mitglied | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 | Referent für Rechts-, Sicherheit- und Ordnungsverwaltung | Referent für Rechts-, Sicherheit- und Ordnungsverwaltung |
Ausschussmitglieder |
Gutachterausschuss für Grundstückswerte nach dem Baugesetzbuch | | 1. stv. Vorsitzender | 1. stv. Vorsitzender | 01.05.2002 | 31.05.2008 | von 01.05.2002 bis 31.05.2008 | |
Vorsitz |
Gutachterausschuss für Grundstückswerte nach dem Baugesetzbuch | | Vorsitz | Vorsitz | 01.06.2008 | 14.04.2016 | von 01.06.2008 bis 14.04.2016 | |
Mitglieder der Trägerversammlung |
Jobcenter Ingolstadt, Arbeitsgemeinschaft Agentur für Arbeit und Stadt Ingolstadt | | Vertreter | Vertreter | 23.02.2005 | 31.12.2011 | von 23.02.2005 bis 31.12.2011 | |
Weitere Mitglieder |
Kommission für Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungswesen | | Weiteres Mitglied | Weiteres Mitglied | 01.05.2008 | 31.07.2017 | von 01.05.2008 bis 31.07.2017 | Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung (Referent) | Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung (Referent) |
Kommissionsmitglieder |
Kommission für Sucht- und Drogenprävention | | Kommissionsmitglied | Kommissionsmitglied | 01.05.2002 | 12.05.2005 | von 01.05.2002 bis 12.05.2005 | |
Weitere Mitglieder |
Kommission Quartiersentwicklung Piusviertel | | Weiteres Mitglied | Weiteres Mitglied | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 | Rechtsreferat | Rechtsreferat |
Vorsitz |
Migrationsrat | | 1. stv. Vorsitzender | 1. stv. Vorsitzender | 01.05.2008 | 31.07.2017 | von 01.05.2008 bis 31.07.2017 | |
Beratende Mitglieder |
Sicherheitsbeirat | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 19.10.2006 | 16.04.2015 | von 19.10.2006 bis 16.04.2015 | Referat III | Referat III |
Berufsmäßige Stadträte |
Stadtrat | | Berufsmäßiger Stadtrat | Berufsmäßiger Stadtrat | 01.05.2002 | 31.07.2017 | von 01.05.2002 bis 31.07.2017 | Referat III | Referat III |
Ausschussmitglieder |
Umlegungsausschuss nach dem Baugesetzbuch | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2002 | 30.07.2017 | von 01.05.2002 bis 30.07.2017 | Sachverständiger in der Bewertung von Grundstücken | Sachverständiger in der Bewertung von Grundstücken |