Gremium | Partei/Wählergruppe | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ausschussmitglieder | ||||||
Agentur für Arbeit Ingolstadt, Verwaltungsausschuss | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2002 | 13.05.2004 | von 01.05.2002 bis 13.05.2004 |
Aufsichtsratsmitglieder | ||||||
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Ingolstadt GmbH, Aufsichtsrat | CSU | CSU Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 22.11.2002 | 30.09.2004 | von 22.11.2002 bis 30.09.2004 |