Gremium | Partei/Wählergruppe | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berufsmäßige Stadträte | ||||||||
Stadtrat | Berufsmäßiger Stadtrat | Berufsmäßiger Stadtrat | 01.06.2014 | 31.05.2020 | von 01.06.2014 bis 31.05.2020 | Referat I | Referat I | |
Referentenbesprechung | Mitglied | Mitglied | 05.09.2017 | 11.05.2020 | von 05.09.2017 bis 11.05.2020 | Referat I | Referat I | |
Aufsichtsratsmitglieder | ||||||||
Digitales Gründerzentrum der Region Ingolstadt GmbH, Aufsichtsrat | Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 21.03.2018 | 31.05.2020 | von 21.03.2018 bis 31.05.2020 |