|
Mißlbeck, Sepp | UWG | UWG Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 01.05.2002 | 18.03.2007 | von 01.05.2002 bis 18.03.2007 |
Scheuer, Wolfgang | | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 19.03.2007 | 30.04.2008 | von 19.03.2007 bis 30.04.2008 |
Springl, Peter | FW | FW Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Stachel, Hans | FW | FW Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Gietl, Peter | FW | FW Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 01.05.2008 | 31.12.2012 | von 01.05.2008 bis 31.12.2012 |
Mayr, Angela | FW | FW stv. Fraktionsvorsitzende | stv. Fraktionsvorsitzende | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Reichhart, Markus | FW | FW Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 01.01.2013 | 30.04.2014 | von 01.01.2013 bis 30.04.2014 |
Stachel, Johann | FW | FW stv. Fraktionsvorsitzender | stv. Fraktionsvorsitzender | 01.07.2010 | 25.10.2017 | von 01.07.2010 bis 25.10.2017 |
Böttcher, Klaus | FW | FW Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Mißlbeck, Sepp | UWG | UWG Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2002 | 21.05.2017 | von 01.05.2002 bis 21.05.2017 |
Reibenspieß, Raimund | FW | FW Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Stachel, Johann | FW | FW Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2002 | 30.06.2010 | von 01.05.2002 bis 30.06.2010 |
Gietl, Peter | FW | FW Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.01.2013 | 30.04.2014 | von 01.01.2013 bis 30.04.2014 |
Reichhart, Markus | FW | FW Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2002 | 31.12.2012 | von 01.05.2002 bis 31.12.2012 |
Reichhart, Markus | FW | FW Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Werding, Gerd, Dr. | UDI | UDI Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2002 | 21.05.2017 | von 01.05.2002 bis 21.05.2017 |
Böttcher, Klaus | FW | FW Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
Peters, Veronika | SPD | SPD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2008 | 31.08.2012 | von 01.05.2008 bis 31.08.2012 |
Scheuer, Wolfgang | | Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2002 | 18.03.2007 | von 01.05.2002 bis 18.03.2007 |
Scheuer, Wolfgang | | Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2002 | 30.06.2010 | von 01.05.2002 bis 30.06.2010 |
Liepold, Carina | FW | FW Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 28.10.2002 | 21.10.2010 | von 28.10.2002 bis 21.10.2010 |
Schleef, Andreas, Dr. | FW | FW Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
Götz, Franz, Dr. Dr. h.c. | FW | FW Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
Böttcher, Klaus | FW | FW Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.07.2010 | 30.04.2014 | von 01.07.2010 bis 30.04.2014 |
Stachel, Hans | FW | FW Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 21.10.2010 | 30.04.2014 | von 21.10.2010 bis 30.04.2014 |
Reibenspieß, Raimund | FW | FW Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.09.2012 | 30.04.2014 | von 01.09.2012 bis 30.04.2014 |
Stachel, Hans | FW | FW Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 26.10.2017 | 20.04.2020 | von 26.10.2017 bis 20.04.2020 |