Stadtratsmitglieder |
Stadtrat | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.1978 | 30.04.2008 | von 01.05.1978 bis 30.04.2008 |
Ausschussmitglieder |
Ältestenrat | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Wirtschaft und Arbeit | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt und Nachhaltigkeit | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
Beiratsmitglieder |
COM-IN Telekommunikations GmbH, Beirat | CSU | CSU Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
Ausschussmitglieder |
Ferienausschuss | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
Beiratsmitglieder |
IFG Ingolstadt GmbH, Beirat | CSU | CSU Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
IN-Arbeit GmbH, Beirat | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2002 | 12.05.2005 | von 01.05.2002 bis 12.05.2005 |
Aufsichtsratsmitglieder |
Ingolstädter Verkehrsgesellschaft mbH, Aufsichtsrat | CSU | CSU Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
Ausschussmitglieder |
Krankenhauszweckverband, Verbandsversammlung | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
Planungsverband Region Ingolstadt, Planungsausschuss | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
Beiratsmitglieder |
UTW Planungs-, Bau- und Besitzgesellschaft für umwelttechnische Werke Ingolstadt mbH, Beirat | CSU | CSU Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
Ausschussmitglieder |
Werkausschuss | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
Zweckverband Müllverwertungsanlage Region Ingolstadt, Verbandsausschuss | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
Zweckverband Müllverwertungsanlage Region Ingolstadt, Verbandsversammlung | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
Zweckverband Sparkasse Ingolstadt Eichstätt, Verbandsversammlung | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
Zweckverband Zentralkläranlage Ingolstadt, Verbandsversammlung | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
Verwaltungsratsmitglieder |
Verwaltungsrat der Ingolstädter Kommunalbetriebe | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.07.2004 | 30.04.2008 | von 01.07.2004 bis 30.04.2008 |
Beiratsmitglieder |
IN-Arbeit GmbH, Beirat | CSU | CSU Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 12.05.2005 | 30.04.2008 | von 12.05.2005 bis 30.04.2008 |
Weitere Mitglieder |
Kommission Quartiersentwicklung Piusviertel | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2002 | 09.10.2003 | von 01.05.2002 bis 09.10.2003 |
|
Fraktion der CSU | CSU | CSU Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 01.05.2002 | 18.09.2006 | von 01.05.2002 bis 18.09.2006 |
Fraktion der CSU | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 19.09.2006 | 30.04.2008 | von 19.09.2006 bis 30.04.2008 |