Ettl, Konrad | CSU | CSU Ausschusssprecher | Ausschusssprecher | 08.06.2011 | 21.01.2017 | von 08.06.2011 bis 21.01.2017 | | | Wöhrl, Franz | CSU | Wöhrl, Franz CSU |
Geiger, Rudolf | CSU | CSU Ausschusssprecher | Ausschusssprecher | 01.05.2008 | 08.06.2011 | von 01.05.2008 bis 08.06.2011 | Fuchs, Brigitte | CSU | Fuchs, Brigitte CSU | Atzerodt, Eva-Maria | CSU | Atzerodt, Eva-Maria CSU |
Ettl, Konrad | CSU | CSU stv. Ausschusssprecher | stv. Ausschusssprecher | 01.05.2008 | 08.06.2011 | von 01.05.2008 bis 08.06.2011 | Schlagbauer, Martin | CSU | Schlagbauer, Martin CSU | Lindemann, Paul | CSU | Lindemann, Paul CSU |
Geiger, Rudolf | CSU | CSU stv. Ausschusssprecher | stv. Ausschusssprecher | 08.06.2011 | 30.04.2014 | von 08.06.2011 bis 30.04.2014 | Fuchs, Brigitte | CSU | Fuchs, Brigitte CSU | Atzerodt, Eva-Maria | CSU | Atzerodt, Eva-Maria CSU |
Geiger, Rudolf | CSU | CSU stv. Ausschusssprecher | stv. Ausschusssprecher | 12.04.2019 | 30.04.2020 | von 12.04.2019 bis 30.04.2020 | Rottenkolber, Simona | CSU | Rottenkolber, Simona CSU | | |
Klein, Patricia | CSU | CSU stv. Ausschusssprecherin | stv. Ausschusssprecherin | 01.05.2014 | 20.02.2017 | von 01.05.2014 bis 20.02.2017 | Fuchs, Brigitte | CSU | Fuchs, Brigitte CSU | Atzerodt, Eva-Maria | CSU | Atzerodt, Eva-Maria CSU |
Hörner, Johannes, Dr. | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 | | | Renninger, Harald, Dr. | CSU | Renninger, Harald, Dr. CSU |
Mader, Brigitte | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2014 | 22.06.2017 | von 01.05.2014 bis 22.06.2017 | | | Liepold, Franz | CSU | Liepold, Franz CSU |
Ettl, Konrad | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 22.01.2017 | 06.04.2020 | von 22.01.2017 bis 06.04.2020 | | | Spindler, Karl | CSU | Spindler, Karl CSU |
Soffner, Dorothea | UDI | UDI Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 | | | Wöhrl, Franz | CSU | Wöhrl, Franz CSU |
Semle, Jochen | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2020 | 14.12.2020 | von 01.05.2020 bis 14.12.2020 | Leininger, Barbara | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Leininger, Barbara BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Krumwiede, Agnes | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Krumwiede, Agnes BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Wenzl, Michael, Prof. Dr. | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 21.02.2017 | 30.04.2020 | von 21.02.2017 bis 30.04.2020 | Fuchs, Brigitte | CSU | Fuchs, Brigitte CSU | Atzerodt, Eva-Maria | CSU | Atzerodt, Eva-Maria CSU |
Bulling-Schröter, Eva | DIE LINKE | DIE LINKE Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2020 | 16.05.2023 | von 01.05.2020 bis 16.05.2023 | Over, Fred | ÖDP | Over, Fred ÖDP | Pauling, Christian | DIE LINKE | Pauling, Christian DIE LINKE |
Garita, Francesco | DIE LINKE | DIE LINKE Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.05.2023 | 10.04.2024 | von 17.05.2023 bis 10.04.2024 | Over, Fred | ÖDP | Over, Fred ÖDP | Meier, Roland | DIE LINKE | Meier, Roland DIE LINKE |
Hagn, Veronika | JU | JU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2020 | 14.12.2020 | von 01.05.2020 bis 14.12.2020 | | | Schäuble, Jakob | FDP | Schäuble, Jakob FDP |
Peters, Veronika | SPD | SPD Ausschusssprecherin | Ausschusssprecherin | 31.07.2015 | 30.04.2020 | von 31.07.2015 bis 30.04.2020 | Bechstädt, Robert | SPD | Bechstädt, Robert SPD | Böhm, Anton, Dr. | SPD | Böhm, Anton, Dr. SPD |
Thöne, Thomas | ÖDP | ÖDP Ausschusssprecher | Ausschusssprecher | 01.05.2008 | 30.07.2015 | von 01.05.2008 bis 30.07.2015 | | | Schlagbauer, Jörg | SPD | Schlagbauer, Jörg SPD |
Böhm, Anton, Dr. | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 30.07.2015 | von 01.05.2008 bis 30.07.2015 | | | Werner, Hans-Joachim | SPD | Werner, Hans-Joachim SPD |
Schlagbauer, Jörg | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 31.07.2015 | 30.04.2020 | von 31.07.2015 bis 30.04.2020 | | | Werner, Hans-Joachim | SPD | Werner, Hans-Joachim SPD |
Leininger, Barbara | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 | | | Wegener-Hüssen, Angelika | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Wegener-Hüssen, Angelika BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Höbusch, Christian | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 25.02.2015 | 30.04.2017 | von 25.02.2015 bis 30.04.2017 | | | Leininger, Barbara | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Leininger, Barbara BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Kleine, Petra | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2017 | 30.04.2020 | von 01.05.2017 bis 30.04.2020 | Höbusch, Christian | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Höbusch, Christian BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Leininger, Barbara | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Leininger, Barbara BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Okorafor, Henry | GLI | GLI Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2014 | 24.02.2015 | von 01.05.2014 bis 24.02.2015 | | | Kleine, Petra | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Kleine, Petra BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Siebicke, Jürgen | BGI | BGI Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2014 | 30.07.2015 | von 01.05.2014 bis 30.07.2015 | | | Niedermeier, Georg | UWG | Niedermeier, Georg UWG |
Siebicke, Jürgen | BGI | BGI Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 30.10.2015 | 30.04.2020 | von 30.10.2015 bis 30.04.2020 | Hodek, Ulrike | BGI | Hodek, Ulrike BGI | Niedermeier, Georg | UWG | Niedermeier, Georg UWG |
Reichhart, Markus | FW | FW Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.06.2017 | 30.04.2020 | von 23.06.2017 bis 30.04.2020 | | | Springl, Peter | FW | Springl, Peter FW |
Thöne, Thomas | ÖDP | ÖDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 31.07.2015 | 30.04.2020 | von 31.07.2015 bis 30.04.2020 | | | Ettinger, Karl | FDP | Ettinger, Karl FDP |
Werding, Gerd, Dr. | UDI | UDI Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | Soffner, Dorothea | UDI | Soffner, Dorothea UDI | | |