Ausschussmitglieder |
Zweckverband Zentralkläranlage Ingolstadt, Verbandsversammlung | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 |
Zweckverband Sparkasse Ingolstadt Eichstätt, Verbandsversammlung | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
Werkausschuss | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2008 | 02.04.2009 | von 01.05.2008 bis 02.04.2009 |
Verwaltungsratsmitglieder |
Verwaltungsrat der Ingolstädter Kommunalbetriebe | CSU | CSU Verwaltungsratsmitglied | Verwaltungsratsmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 |
Aufsichtsratsmitglieder |
Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen GmbH, Aufsichtsrat | CSU | CSU Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 |
Stadtratsmitglieder |
Stadtrat | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 |
Ausschussmitglieder |
Rechnungsprüfungsausschuss | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 20.02.2017 | von 01.05.2008 bis 20.02.2017 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CSU | CSU 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | 26.10.2018 | 30.04.2020 | von 26.10.2018 bis 30.04.2020 |
Krankenhauszweckverband, Verbandsversammlung | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
Krankenhauszweckverband, Verbandsversammlung | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Krankenhauszweckverband, Verbandsausschuss | CSU | CSU 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Aufsichtsratsmitglieder |
Ingolstädter Kommunalbauten GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat | CSU | CSU Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 05.08.2016 | 30.04.2020 | von 05.08.2016 bis 30.04.2020 |
Beiratsmitglieder |
IN-Arbeit GmbH, Beirat | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
IFG Ingolstadt GmbH, Beirat | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2008 | 28.07.2011 | von 01.05.2008 bis 28.07.2011 |
Verwaltungsratsmitglieder |
IFG Ingolstadt AöR, Verwaltungsrat | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 28.07.2011 | 30.04.2014 | von 28.07.2011 bis 30.04.2014 |
|
Fraktion der CSU | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 |
Ausschussmitglieder |
Ferienausschuss | CSU | CSU 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 01.05.2008 | 08.06.2011 | von 01.05.2008 bis 08.06.2011 |
Ferienausschuss | CSU | CSU 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | 08.06.2011 | 30.04.2014 | von 08.06.2011 bis 30.04.2014 |
Ferienausschuss | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt und Nachhaltigkeit | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.04.2008 | 30.04.2014 | von 01.04.2008 bis 30.04.2014 |
Ausschuss für Sport, Veranstaltungen und Freizeit | CSU | CSU 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
Ausschuss für Sport, Veranstaltungen und Freizeit | CSU | CSU 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Stiftungen und Familien | CSU | CSU 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 23.06.2017 | 30.04.2020 | von 23.06.2017 bis 30.04.2020 |
Ausschuss für Kultur und Bildung | CSU | CSU 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
Ausschuss für Kultur und Bildung | CSU | CSU 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Wirtschaft und Arbeit | CSU | CSU 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 01.05.2008 | 08.06.2011 | von 01.05.2008 bis 08.06.2011 |
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Wirtschaft und Arbeit | CSU | CSU 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | 08.06.2011 | 30.04.2014 | von 08.06.2011 bis 30.04.2014 |
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Wirtschaft und Arbeit | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Mitglieder |
Ältestenrat | CSU | CSU 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | 01.05.2014 | 21.02.2017 | von 01.05.2014 bis 21.02.2017 |
Ältestenrat | CSU | CSU 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 22.02.2017 | 30.04.2020 | von 22.02.2017 bis 30.04.2020 |