Mitglieder |
Ältestenrat | CSU | CSU 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | | 21.02.2017 | bis 21.02.2017 |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Wirtschaft und Arbeit | CSU | CSU stv. Ausschusssprecher | stv. Ausschusssprecher | | 21.02.2017 | bis 21.02.2017 |
Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Stiftungen und Familien | CSU | CSU 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | | 22.06.2017 | bis 22.06.2017 |
Ausschuss für Sport, Veranstaltungen und Freizeit | CSU | CSU 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | | 25.10.2018 | bis 25.10.2018 |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt und Nachhaltigkeit | CSU | CSU 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | | 25.10.2018 | bis 25.10.2018 |
Aufsichtsratsmitglieder |
BioIN GmbH, Aufsichtsrat | CSU | CSU Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | | 26.04.2017 | bis 26.04.2017 |
Ausschussmitglieder |
Ferienausschuss | CSU | CSU stv. Ausschusssprecher | stv. Ausschusssprecher | | 21.02.2017 | bis 21.02.2017 |
Ferienausschuss | CSU | CSU 3. Stellvertreter | 3. Stellvertreter | 22.02.2017 | 25.10.2018 | von 22.02.2017 bis 25.10.2018 |
|
Fraktion der CSU | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | 25.10.2018 | bis 25.10.2018 |
Verwaltungsratsmitglieder |
IFG Ingolstadt AöR, Verwaltungsrat | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | | 21.09.2017 | bis 21.09.2017 |
Aufsichtsratsmitglieder |
Ingolstädter Kommunalbauten GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 05.08.2016 | 25.10.2018 | von 05.08.2016 bis 25.10.2018 |
Ausschussmitglieder |
Krankenhauszweckverband, Rechnungsprüfungsausschuss | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | | 25.10.2018 | bis 25.10.2018 |
Krankenhauszweckverband, Verbandsversammlung | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | | 25.10.2018 | bis 25.10.2018 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CSU | CSU 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | | 25.10.2018 | bis 25.10.2018 |
Stadtratsmitglieder |
Stadtrat | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | | 25.10.2018 | bis 25.10.2018 |
Aufsichtsratsmitglieder |
Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen GmbH, Aufsichtsrat | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | | 25.10.2018 | bis 25.10.2018 |
Beiratsmitglieder |
UTW Planungs-, Bau- und Besitzgesellschaft für umwelttechnische Werke Ingolstadt mbH, Beirat | CSU | CSU Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | | 25.10.2018 | bis 25.10.2018 |
Verwaltungsratsmitglieder |
Verwaltungsrat der Ingolstädter Kommunalbetriebe | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 22.02.2017 | 25.10.2018 | von 22.02.2017 bis 25.10.2018 |
Ausschussmitglieder |
Zweckverband Donauhalle, Verbandsversammlung | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | | 25.10.2018 | bis 25.10.2018 |
Zweckverband Müllverwertungsanlage Region Ingolstadt, Verbandsausschuss | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | | 25.10.2018 | bis 25.10.2018 |
Zweckverband Müllverwertungsanlage Region Ingolstadt, Verbandsversammlung | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | | 25.10.2018 | bis 25.10.2018 |
Zweckverband Zentralkläranlage Ingolstadt, Verbandsausschuss | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | | 26.04.2017 | bis 26.04.2017 |
Zweckverband Zentralkläranlage Ingolstadt, Verbandsausschuss | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 26.04.2017 | 25.10.2018 | von 26.04.2017 bis 25.10.2018 |
Zweckverband Zentralkläranlage Ingolstadt, Verbandsversammlung | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | | 25.10.2018 | bis 25.10.2018 |