Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Wirtschaft und Arbeit | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Wirtschaft und Arbeit | CSU | CSU stv. Ausschusssprecher | stv. Ausschusssprecher | 21.10.2010 | 30.04.2014 | von 21.10.2010 bis 30.04.2014 |
Ausschuss für Gesundheit, Sport und Freizeit | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
Ausschuss für Kultur und Bildung | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
Ausschuss für Kultur und Bildung | CSU | CSU 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 21.10.2010 | 30.04.2014 | von 21.10.2010 bis 30.04.2014 |
Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Stiftungen und Familien | CSU | CSU 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 21.10.2010 | 30.04.2014 | von 21.10.2010 bis 30.04.2014 |
Ausschuss für Sport, Veranstaltungen und Freizeit | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 21.10.2010 | 30.04.2014 | von 21.10.2010 bis 30.04.2014 |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt und Nachhaltigkeit | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt und Nachhaltigkeit | CSU | CSU 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 21.10.2010 | 30.04.2014 | von 21.10.2010 bis 30.04.2014 |
Ausschuss für Veranstaltungen, Feste und Märkte | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
Beiratsmitglieder |
COM-IN Telekommunikations GmbH, Beirat | CSU | CSU Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
Ausschussmitglieder |
Ferienausschuss | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
Ferienausschuss | CSU | CSU stv. Ausschusssprecher | stv. Ausschusssprecher | 21.10.2010 | 30.04.2014 | von 21.10.2010 bis 30.04.2014 |
|
Fraktion der CSU | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
Fraktion der CSU | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.09.2010 | 30.04.2014 | von 01.09.2010 bis 30.04.2014 |
Verwaltungsratsmitglieder |
IFG Ingolstadt AöR, Verwaltungsrat | CSU | CSU Verwaltungsratsmitglied | Verwaltungsratsmitglied | 28.07.2011 | 30.04.2014 | von 28.07.2011 bis 30.04.2014 |
Ausschussmitglieder |
IFG Ingolstadt GmbH, Beirat | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 22.11.2002 | 12.05.2005 | von 22.11.2002 bis 12.05.2005 |
Beiratsmitglieder |
IFG Ingolstadt GmbH, Beirat | CSU | CSU Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 12.05.2005 | 30.04.2008 | von 12.05.2005 bis 30.04.2008 |
IFG Ingolstadt GmbH, Beirat | CSU | CSU Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 08.06.2011 | 28.07.2011 | von 08.06.2011 bis 28.07.2011 |
IN-Arbeit GmbH, Beirat | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 12.05.2005 | 30.04.2008 | von 12.05.2005 bis 30.04.2008 |
IN-Arbeit GmbH, Beirat | CSU | CSU Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 08.06.2011 | 30.04.2014 | von 08.06.2011 bis 30.04.2014 |
Aufsichtsratsmitglieder |
Ingolstädter Verkehrsgesellschaft mbH, Aufsichtsrat | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
Ingolstädter Verkehrsgesellschaft mbH, Aufsichtsrat | CSU | CSU Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 21.10.2010 | 08.06.2011 | von 21.10.2010 bis 08.06.2011 |
Ingolstädter Verkehrsgesellschaft mbH, Aufsichtsrat | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 08.06.2011 | 30.04.2014 | von 08.06.2011 bis 30.04.2014 |
Klinikum Ingolstadt Beteiligungsgesellschaft GmbH, Aufsichtsrat | CSU | CSU Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 28.07.2005 | 30.04.2008 | von 28.07.2005 bis 30.04.2008 |
Klinikum Ingolstadt GmbH, Aufsichtsrat | CSU | CSU Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 29.07.2004 | 30.04.2008 | von 29.07.2004 bis 30.04.2008 |
Ausschussmitglieder |
Krankenhauszweckverband, Rechnungsprüfungsausschuss | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
Krankenhauszweckverband, Verbandsausschuss | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
Krankenhauszweckverband, Verbandsversammlung | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
Krankenhauszweckverband, Verbandsversammlung | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 21.10.2010 | 30.04.2014 | von 21.10.2010 bis 30.04.2014 |
Aufsichtsratsmitglieder |
KVB Ingolstadt GmbH, Aufsichtsrat | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 21.10.2010 | 01.05.2013 | von 21.10.2010 bis 01.05.2013 |
Ausschussmitglieder |
Rechnungsprüfungsausschuss | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 16.06.2011 | 30.04.2014 | von 16.06.2011 bis 30.04.2014 |
Sport-Freizeit-Familienbad, Beirat | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 15.05.2003 | 30.04.2008 | von 15.05.2003 bis 30.04.2008 |
Aufsichtsratsmitglieder |
Stadtbus Ingolstadt GmbH, Aufsichtsrat | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 02.05.2013 | 30.04.2014 | von 02.05.2013 bis 30.04.2014 |
Stadtratsmitglieder |
Stadtrat | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.1984 | 30.04.2008 | von 01.05.1984 bis 30.04.2008 |
Stadtrat | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.09.2010 | 30.04.2014 | von 01.09.2010 bis 30.04.2014 |
Aufsichtsratsmitglieder |
Stadtwerke Ingolstadt Beteiligungen GmbH, Aufsichtsrat | CSU | CSU Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
Ausschussmitglieder |
Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen GmbH, Aufsichtsrat | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
Beiratsmitglieder |
Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen GmbH, Aufsichtsrat | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 08.06.2011 | 30.04.2014 | von 08.06.2011 bis 30.04.2014 |
Ausschussmitglieder |
Trinkwasserschutzkommission | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
Verwaltungsratsmitglieder |
Verwaltungsrat der Ingolstädter Kommunalbetriebe | CSU | CSU Verwaltungsratsmitglied | Verwaltungsratsmitglied | 01.07.2004 | 30.04.2008 | von 01.07.2004 bis 30.04.2008 |
Verwaltungsrat der Ingolstädter Kommunalbetriebe | CSU | CSU Verwaltungsratsmitglied | Verwaltungsratsmitglied | 08.06.2011 | 30.04.2014 | von 08.06.2011 bis 30.04.2014 |
Ausschussmitglieder |
Werkausschuss | CSU | CSU Ausschusssprecher | Ausschusssprecher | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
Zweckverband Donauhalle, Verbandsversammlung | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
Zweckverband Müllverwertungsanlage Region Ingolstadt, Verbandsversammlung | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |