Mitglieder |
Ältestenrat | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | | | |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Wirtschaft und Arbeit | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 25.02.2015 | | von 25.02.2015 |
Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Stiftungen und Familien | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | | 24.02.2015 | bis 24.02.2015 |
Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Stiftungen und Familien | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 25.02.2015 | 30.04.2017 | von 25.02.2015 bis 30.04.2017 |
Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Stiftungen und Familien | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | 01.05.2017 | | von 01.05.2017 |
Ausschuss für Sport, Veranstaltungen und Freizeit | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 24.02.2015 | bis 24.02.2015 |
Ausschuss für Sport, Veranstaltungen und Freizeit | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 25.02.2015 | 30.04.2017 | von 25.02.2015 bis 30.04.2017 |
Ausschuss für Sport, Veranstaltungen und Freizeit | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2017 | | von 01.05.2017 |
Beiratsmitglieder |
Beirat für Gleichstellungsfragen | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | | 24.02.2015 | bis 24.02.2015 |
COM-IN Telekommunikations GmbH, Beirat | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | | | |
Ausschussmitglieder |
Ferienausschuss | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 25.02.2015 | | von 25.02.2015 |
|
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Kommissionsmitglieder |
Kommission für Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungswesen | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kommissionsmitglied | Kommissionsmitglied | | | |
Kommission Quartiersentwicklung Konradviertel | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kommissionsmitglied | Kommissionsmitglied | | | |
Kommission Quartiersentwicklung Piusviertel | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Vertreter | Vertreter | 21.12.2017 | | von 21.12.2017 |
Ausschussmitglieder |
Krankenhauszweckverband, Verbandsausschuss | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | | | |
Krankenhauszweckverband, Verbandsversammlung | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Verbandsrat | Verbandsrat | | 26.04.2017 | bis 26.04.2017 |
Vertreter der Jugendhilfe |
Krankenhauszweckverband, Verbandsversammlung | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Vertreter | Vertreter | 09.03.2018 | | von 09.03.2018 |
Beiratsmitglieder |
Migrationsrat | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Vertreter | Vertreter | 01.05.2017 | | von 01.05.2017 |
Sport-Freizeit-Familienbad, Beirat | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | | | |
Kommissionsmitglieder |
Sportkommission | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kommissionsmitglied | Kommissionsmitglied | | 24.02.2015 | bis 24.02.2015 |
Sportkommission | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kommissionsmitglied | Kommissionsmitglied | 01.05.2017 | | von 01.05.2017 |
Stadtratsmitglieder |
Stadtrat | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | | | |
Aufsichtsratsmitglieder |
Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen GmbH, Aufsichtsrat | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | | | |
Verwaltungsratsmitglieder |
Verwaltungsrat der Ingolstädter Kommunalbetriebe | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Vertreter | Vertreter | 26.10.2018 | | von 26.10.2018 |
Ausschussmitglieder |
Zweckverband Müllverwertungsanlage Region Ingolstadt, Verbandsversammlung | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Verbandsrat | Verbandsrat | 30.04.2017 | | von 30.04.2017 |
Zweckverband Zentralkläranlage Ingolstadt, Verbandsausschuss | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Vertreter | Vertreter | | | |
Zweckverband Zentralkläranlage Ingolstadt, Verbandsversammlung | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Vertreter | Vertreter | | | |