Stadtratsmitglieder |
Stadtrat | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.1990 | 30.04.2014 | von 01.05.1990 bis 30.04.2014 |
Beiratsmitglieder |
Ausländerbeirat | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Wirtschaft und Arbeit | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2002 | 30.04.2014 | von 01.05.2002 bis 30.04.2014 |
Ausschuss für Gesundheit, Sport und Freizeit | CSU | CSU stv. Ausschusssprecher | stv. Ausschusssprecher | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
Ausschuss für Kultur und Bildung | CSU | CSU 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | 01.05.2002 | 30.04.2014 | von 01.05.2002 bis 30.04.2014 |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt und Nachhaltigkeit | CSU | CSU 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | 01.05.2002 | 30.04.2014 | von 01.05.2002 bis 30.04.2014 |
Beiratsmitglieder |
COM-IN Telekommunikations GmbH, Beirat | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
Ausschussmitglieder |
Ferienausschuss | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2002 | 30.04.2014 | von 01.05.2002 bis 30.04.2014 |
Kommissionsmitglieder |
Feuerwehrkommission | CSU | CSU Kommissionsmitglied | Kommissionsmitglied | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
Beiratsmitglieder |
IFG Ingolstadt GmbH, Beirat | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
IN-Arbeit GmbH, Beirat | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2002 | 12.05.2005 | von 01.05.2002 bis 12.05.2005 |
Stimmberechtigte Mitglieder |
Jugendhilfeausschuss | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
Kommissionsmitglieder |
Kommission Quartiersentwicklung Piusviertel | CSU | CSU Kommissionsmitglied | Kommissionsmitglied | 01.05.2002 | 12.05.2005 | von 01.05.2002 bis 12.05.2005 |
Ausschussmitglieder |
Krankenhauszweckverband, Verbandsversammlung | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
Planungsverband Region Ingolstadt, Planungsausschuss | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
Sozial- und Stiftungsausschuss | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
Kommissionsmitglieder |
Sportkommission | CSU | CSU Kommissionsmitglied | Kommissionsmitglied | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
Beiratsmitglieder |
Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen GmbH, Aufsichtsrat | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2002 | 08.06.2011 | von 01.05.2002 bis 08.06.2011 |
Mitglieder |
Stiftung "Sebastiani Bruderschaft", Kuratorium | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2002 | 30.04.2014 | von 01.05.2002 bis 30.04.2014 |
Ausschussmitglieder |
Trinkwasserschutzkommission | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
Werkausschuss | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2002 | 12.05.2005 | von 01.05.2002 bis 12.05.2005 |
Zweckverband Donauhalle, Verbandsversammlung | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | 01.05.2002 | 30.04.2014 | von 01.05.2002 bis 30.04.2014 |
Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung, Verbandsversammlung | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2002 | 30.04.2014 | von 01.05.2002 bis 30.04.2014 |
Zweckverband Sparkasse Ingolstadt Eichstätt, Verbandsversammlung | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 |
Zweckverband Zentralkläranlage Ingolstadt, Verbandsversammlung | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | 01.05.2002 | 30.04.2014 | von 01.05.2002 bis 30.04.2014 |
Aufsichtsratsmitglieder |
Ingolstädter Verkehrsgesellschaft mbH, Aufsichtsrat | CSU | CSU Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 01.07.2004 | 12.05.2005 | von 01.07.2004 bis 12.05.2005 |
Verwaltungsratsmitglieder |
Verwaltungsrat der Ingolstädter Kommunalbetriebe | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.07.2004 | 12.05.2005 | von 01.07.2004 bis 12.05.2005 |
Aufsichtsratsmitglieder |
Ingolstädter Verkehrsgesellschaft mbH, Aufsichtsrat | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 12.05.2005 | 30.04.2014 | von 12.05.2005 bis 30.04.2014 |
Verwaltungsratsmitglieder |
Verwaltungsrat der Ingolstädter Kommunalbetriebe | CSU | CSU Verwaltungsratsmitglied | Verwaltungsratsmitglied | 12.05.2005 | 08.06.2011 | von 12.05.2005 bis 08.06.2011 |
Ausschussmitglieder |
Werkausschuss | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 12.05.2005 | 30.04.2008 | von 12.05.2005 bis 30.04.2008 |
Aufsichtsratsmitglieder |
Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Stiftungen und Familien | CSU | CSU 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Sport, Veranstaltungen und Freizeit | CSU | CSU 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | 01.05.2008 | 08.06.2011 | von 01.05.2008 bis 08.06.2011 |
Beiratsmitglieder |
Beirat für Gleichstellungsfragen | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
COM-IN Telekommunikations GmbH, Beirat | CSU | CSU Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
IFG Ingolstadt GmbH, Beirat | CSU | CSU Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 01.05.2008 | 08.06.2011 | von 01.05.2008 bis 08.06.2011 |
IN-Arbeit GmbH, Beirat | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
Kommissionsmitglieder |
Kommission für Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungswesen | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
Kommission für Seniorenarbeit | CSU | CSU Kommissionsmitglied | Kommissionsmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
Kommission Quartiersentwicklung Piusviertel | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2008 | 08.06.2011 | von 01.05.2008 bis 08.06.2011 |
Ausschussmitglieder |
Krankenhauszweckverband, Verbandsausschuss | CSU | CSU 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
Krankenhauszweckverband, Verbandsversammlung | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
Aufsichtsratsmitglieder |
KVB Ingolstadt GmbH, Aufsichtsrat | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2008 | 01.05.2013 | von 01.05.2008 bis 01.05.2013 |
Ausschussmitglieder |
Rechnungsprüfungsausschuss | CSU | CSU 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
Beiratsmitglieder |
Sport-Freizeit-Familienbad, Beirat | CSU | CSU Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 01.05.2008 | 26.07.2012 | von 01.05.2008 bis 26.07.2012 |
Ausschussmitglieder |
Werkausschuss | CSU | CSU Ausschusssprecher | Ausschusssprecher | 01.05.2008 | 02.04.2009 | von 01.05.2008 bis 02.04.2009 |
Zweckverband Müllverwertungsanlage Region Ingolstadt, Verbandsversammlung | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
Zweckverband Sparkasse Ingolstadt Eichstätt, Verbandsversammlung | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
Ausschuss für Sport, Veranstaltungen und Freizeit | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 08.06.2011 | 30.04.2014 | von 08.06.2011 bis 30.04.2014 |
Kommissionsmitglieder |
Kommission Quartiersentwicklung Piusviertel | CSU | CSU Kommissionsmitglied | Kommissionsmitglied | 08.06.2011 | 30.04.2014 | von 08.06.2011 bis 30.04.2014 |
Verwaltungsratsmitglieder |
Verwaltungsrat der Ingolstädter Kommunalbetriebe | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 08.06.2011 | 30.04.2014 | von 08.06.2011 bis 30.04.2014 |
IFG Ingolstadt AöR, Verwaltungsrat | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 28.07.2011 | 30.04.2014 | von 28.07.2011 bis 30.04.2014 |
Aufsichtsratsmitglieder |
Stadtbus Ingolstadt GmbH, Aufsichtsrat | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 02.05.2013 | 30.04.2014 | von 02.05.2013 bis 30.04.2014 |
|
Fraktion der CSU | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2002 | 30.04.2014 | von 01.05.2002 bis 30.04.2014 |