Vorsitz |
Konzessionsausschuss | UWG | UWG Vorsitz | Vorsitz | 19.06.2020 | | von 19.06.2020 | |
Mitglieder |
Ältestenrat | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | 01.05.2014 | 14.12.2020 | von 01.05.2014 bis 14.12.2020 | |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Wirtschaft und Arbeit | UWG | UWG Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2014 | | von 01.05.2014 | |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt und Nachhaltigkeit | UWG | UWG Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | |
Beiratsmitglieder |
Beirat für Gleichstellungsfragen | UWG | UWG Vertreter | Vertreter | 01.05.2014 | 29.10.2015 | von 01.05.2014 bis 29.10.2015 | |
Ausschussmitglieder |
Ferienausschuss | UWG | UWG Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2014 | 14.12.2020 | von 01.05.2014 bis 14.12.2020 | |
Verwaltungsratsmitglieder |
IFG Ingolstadt AöR, Verwaltungsrat | UWG | UWG Verwaltungsratsmitglied | Verwaltungsratsmitglied | 01.05.2014 | | von 01.05.2014 | |
Kommissionsmitglieder |
Kommission für Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungswesen | UWG | UWG Kommissionsmitglied | Kommissionsmitglied | 01.05.2014 | 29.10.2015 | von 01.05.2014 bis 29.10.2015 | |
Ausschussmitglieder |
Krankenhauszweckverband, Verbandsausschuss | UWG | UWG 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | 01.05.2014 | 09.12.2015 | von 01.05.2014 bis 09.12.2015 | |
Krankenhauszweckverband, Verbandsversammlung | UWG | UWG Vertreter | Vertreter | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | UWG | UWG 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | |
Stadtratsmitglieder |
Stadtrat | UWG | UWG Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | |
Aufsichtsratsmitglieder |
Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen GmbH, Aufsichtsrat | UWG | UWG Vertreter | Vertreter | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | |
Ausschussmitglieder |
Zweckverband Zentralkläranlage Ingolstadt, Verbandsversammlung | UWG | UWG Verbandsrat | Verbandsrat | 01.05.2014 | 14.12.2020 | von 01.05.2014 bis 14.12.2020 | |
Ausschuss für Kultur und Bildung | UWG | UWG 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | 31.07.2015 | 29.10.2015 | von 31.07.2015 bis 29.10.2015 | |
Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Stiftungen und Familien | UWG | UWG 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | 31.07.2015 | 29.10.2015 | von 31.07.2015 bis 29.10.2015 | |
Ausschuss für Sport, Veranstaltungen und Freizeit | UWG | UWG 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | 31.07.2015 | 29.10.2015 | von 31.07.2015 bis 29.10.2015 | |
Aufsichtsratsmitglieder |
Ingolstädter Kommunalbauten GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat | UWG | UWG Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 05.08.2016 | 30.04.2020 | von 05.08.2016 bis 30.04.2020 | |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Kultur und Bildung | UWG | UWG 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | 26.10.2018 | 30.04.2020 | von 26.10.2018 bis 30.04.2020 | |
Stimmberechtigte Mitglieder |
Jugendhilfeausschuss | UWG | UWG Vertreter | Vertreter | 26.10.2018 | 30.04.2020 | von 26.10.2018 bis 30.04.2020 | |
Kommissionsmitglieder |
Kommission für Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungswesen | UWG | UWG Vertreter | Vertreter | 26.10.2018 | 14.12.2020 | von 26.10.2018 bis 14.12.2020 | |
Ausschussmitglieder |
Zweckverband Sparkasse Ingolstadt Eichstätt, Verbandsversammlung | UWG | UWG Vertreter | Vertreter | 26.10.2018 | 30.04.2020 | von 26.10.2018 bis 30.04.2020 | |
Konzessionsausschuss | UWG | UWG Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 28.02.2019 | 18.06.2020 | von 28.02.2019 bis 18.06.2020 | |
Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Stiftungen und Familien | UWG | UWG 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt und Nachhaltigkeit | UWG | UWG 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | |
Beiratsmitglieder |
Beirat für Gleichstellungsfragen | UWG | UWG Vertreter | Vertreter | 01.05.2020 | 14.12.2020 | von 01.05.2020 bis 14.12.2020 | |
Aufsichtsratsmitglieder |
Klinikum Ingolstadt Beteiligungsgesellschaft GmbH, Aufsichtsrat | UWG | UWG Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 01.05.2020 | 16.05.2023 | von 01.05.2020 bis 16.05.2023 | |
Klinikum Ingolstadt GmbH, Alten- und Pflegeheim , Aufsichtsrat | UWG | UWG Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 01.05.2020 | 16.05.2023 | von 01.05.2020 bis 16.05.2023 | |
Klinikum Ingolstadt GmbH, Aufsichtsrat | UWG | UWG Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 01.05.2020 | 16.05.2023 | von 01.05.2020 bis 16.05.2023 | |
Klinikum Ingolstadt GmbH, Dienstleistungs- und Gebäudemanagement, Aufsichtsrat | UWG | UWG Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 01.05.2020 | 16.05.2023 | von 01.05.2020 bis 16.05.2023 | |
Ausschussmitglieder |
Krankenhauszweckverband, Verbandsversammlung | UWG | UWG Verbandsrat | Verbandsrat | 01.05.2020 | 16.05.2023 | von 01.05.2020 bis 16.05.2023 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | UWG | UWG Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | |
Stadtratsmitglieder |
Stadtrat | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | 31.10.2020 | von 01.05.2020 bis 31.10.2020 | |
Mitglieder |
Ausschussgemeinschaft UWG/DIE LINKE/ÖDP | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | 06.05.2020 | 30.04.2023 | von 06.05.2020 bis 30.04.2023 | |
Stadtratsmitglieder |
Stadtrat | UWG | UWG Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Mitglieder |
Ältestenrat | UWG | UWG 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | 15.12.2020 | | von 15.12.2020 | |
Ausschussmitglieder |
Ferienausschuss | UWG | UWG 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | 15.12.2020 | | von 15.12.2020 | |
Zweckverband Sparkasse Ingolstadt Eichstätt, Verbandsversammlung | UWG | UWG Vertreter | Vertreter | 15.12.2020 | | von 15.12.2020 | |
Ausschuss für Verwaltung, Personal und Recht | UWG | UWG 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | 01.01.2021 | | von 01.01.2021 | |
Mitglieder |
Ausschussgemeinschaft UWG/ÖDP | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | 01.05.2023 | | von 01.05.2023 | |
Ausschussmitglieder |
Krankenhauszweckverband, Verbandsversammlung | UWG | UWG Vertreter | Vertreter | 17.05.2023 | | von 17.05.2023 | |
Nichtstimmberechtigte Mitglieder |
Gestaltungs- und Planungsbeirat | UWG | UWG Nichtstimmberechtiges Mitglied | Nichtstimmberechtiges Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | BGI, Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung, Ökologie und Wirtschaftsförderung | BGI, Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung, Ökologie und Wirtschaftsförderung |
Gestaltungs- und Planungsbeirat | UWG | UWG 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | |
|
Fraktion der BGI | UWG | UWG Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 22.09.2015 | 30.04.2020 | von 22.09.2015 bis 30.04.2020 | |
Fraktion der UWG | UWG | UWG Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |